Hanes ariannol SOLIHULL BLOSSOMFIELD 'E' TOWNSWOMEN'S GUILD
Rhif yr elusen: 1084391
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2005 | 31/01/2006 | 31/01/2007 | 31/01/2008 | 31/01/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08k | £1.53k | £7.74k | £7.52k | £5.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17k | £1.07k | £6.51k | £7.67k | £5.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.