ymddiriedolwyr WATFORD AND THREE RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1085518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syd Nadim | Cadeirydd | 05 May 2021 |
|
|
||||
Rachel Fowler | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
MOHAMMAD KHALEEL CHOWDHREE | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|||||
Visuwanathan Easwarakumar | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Simon Alexander Mitchell | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Harjit Singh Grewal | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|||||
Stephen McNicholas | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
|
||||
Pamela Parmar | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
MR ALEC RAY | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
||||
John Casstles | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.