Hanes ariannol MAIDENHEAD COX GREEN TOWNSWOMEN'S GUILD
Rhif yr elusen: 1083939
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.09k | £5.40k | £2.87k | £915 | £1.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.95k | £4.34k | £3.07k | £1.00k | £1.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.