Hanes ariannol HEADWAY SOUTH EAST LONDON AND NORTH WEST KENT LIMITED
Rhif yr elusen: 1084323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £599.44k | £503.60k | £418.81k | £318.60k | £290.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £589.83k | £491.14k | £361.02k | £355.01k | £318.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £70.39k | £362.86k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.64k | £63.64k | £148.23k | £77.45k | £59.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £78.88k | £79.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £143.81k | £59.15k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £376.54k | £364.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £215 | £497 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £424.91k | £306.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £67.90k | £80.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £97.02k | £103.93k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.