Hanes ariannol LANGDON COLLEGE
Rhif yr elusen: 1088936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £910.81k | £1.15m | £1.20m | £1.30m | £1.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £1.04m | £1.17m | £1.27m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.09m | £1.11m | £1.12m | £1.43m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.87k | £46.52k | N/A | £77.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.84k | £56.19k | £21.46k | £16.67k | £53.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £906.97k | £1.09m | £1.18m | £1.28m | £1.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £164.26k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.04m | £1.17m | £1.27m | £1.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.75k | £5.75k | £8.28k | £9.35k | £7.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.