ymddiriedolwyr MANCHESTER AID TO KOSOVO
Rhif yr elusen: 1087178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazli Blakcori MA | Cadeirydd | 17 January 2016 |
|
|
||||
Joseph Killingley MA | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Naomi Kate Hamill MA | Ymddiriedolwr | 18 January 2015 |
|
|
||||
Natalie Harrison MA | Ymddiriedolwr | 10 January 2015 |
|
|
||||
STEPHEN RAW | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
||||
PAM DAWES CQSW, BD | Ymddiriedolwr | 01 January 2004 |
|
|
||||
MR LOU HARRIS B.ED M.ED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.