Hanes ariannol AFGHAN EKTA CULTURAL/RELIGIOUS COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1088637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.14m | £725.19k | £1.24m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £773.74k | £928.15k | £750.21k | £664.97k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.24m | £1.12m | £682.58k | £1.21m | £1.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £108 | £146 | £67 | £22 | £1.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £18.00k | £42.55k | £26.94k | £18.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.33m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £668.60k | £781.68k | £672.79k | £572.05k | £879.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £105.13k | £146.47k | £77.42k | £92.92k | £109.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.54k | £52.22k | £17.24k | £17.41k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.