Hanes ariannol ALPHABET NURSERY
Rhif yr elusen: 1084737
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.87k | £75.68k | £49.94k | £43.37k | £36.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.30k | £84.17k | £56.26k | £33.56k | £42.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £4.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £36.75k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.