Hanes ariannol CITIZENS ADVICE SHROPSHIRE
Rhif yr elusen: 1085220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62m | £1.82m | £1.73m | £1.71m | £1.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £1.79m | £1.70m | £1.73m | £2.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £782.23k | £776.59k | £772.62k | £770.17k | £805.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £718.43k | £918.95k | £858.72k | £837.70k | £1.08m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £49.84k | £68.00k | £24.73k | £42.02k | £41.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.53m | £1.71m | £1.67m | £1.64m | £1.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.98k | £37.35k | £31.43k | £32.21k | £23.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.65m | £1.79m | £1.69m | £1.72m | £1.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.40k | £2.40k | £5.13k | £11.51k | £12.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.71k | £79.61k | £81.26k | £83.76k | £88.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.40k | £0 | £5.13k | £11.51k | £12.04k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.