Hanes ariannol BARNHAM LEISURE AMENITIES DEVELOPMENT ENTERPRISE
Rhif yr elusen: 1086337
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | 30/11/2014 | 30/11/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.26k | £66.91k | £55.82k | £43.70k | £39.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.36k | £56.90k | £86.10k | £55.26k | £61.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.