ymddiriedolwyr THE CHILTERN SOCIETY
Rhif yr elusen: 1085163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Kearey | Cadeirydd | 19 July 2018 |
|
|||||||||||||
Grahame David Smith | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||||||||||
James Russell Wheatcroft | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||||||||||
Robin Bolam Storey | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||||||||||
Andrew Wilson | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||||||||||
Mark Gardiner | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||||||||||
Brian McGowan | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||||||||||
Jane Elizabeth Herve | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|||||||||||||
William Richard Lacey | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||||||||||
Mona Smith | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||||||||||
Helen Veronica Griffiths | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||||||||||
Luke Jefferys | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||||||||||
Catherine Rebecca Moncrieff | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||||||||||
JOHN LEIGHTON GLADWIN | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.