ymddiriedolwyr PROMO - CYMRU
Rhif yr elusen: 1094652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Euan Jonathan Hails | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|||||
JANE LEE | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|||||
Dr DANIEL FINNEGAN | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
A Sefa Ozalp | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
MATTHEW WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
DAVID MARTIN | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|
||||
Meirion Morgan | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|||||
MICHAEL BOWDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.