Hanes ariannol COLBURN COMMUNITY PARTNERSHIP LIMITED
Rhif yr elusen: 1088720
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.74k | £133.73k | £107.56k | £102.44k | £106.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.14k | £112.12k | £116.07k | £100.03k | £107.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.