Hanes ariannol ASHBROOKE SPORTS CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1087978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (120 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £440.33k | £512.71k | £221.53k | £467.76k | £441.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £467.13k | £512.24k | £283.73k | £540.93k | £488.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £44.99k | £9.66k | £41.83k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £96.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £416.41k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £110 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £350.43k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £161.81k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £12.13k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.