ymddiriedolwyr MECHANICS FOR AFRICA
Rhif yr elusen: 1086333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Rowe | Cadeirydd | 07 February 2015 |
|
|
||||
Rev Ken Hobbs | Ymddiriedolwr | 10 May 2024 |
|
|
||||
Stephen Bell | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Weld-Forester | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Susan Margaret Mooney | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
Paul Cannings | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Peter Richard Herring | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
||||
DAVID PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 12 February 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.