Hanes ariannol GREEN HILL TRUST
Rhif yr elusen: 1085414
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.50k | £30.00k | £5.00k | £31.51k | £141.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70k | £16.85k | £21.95k | £32.10k | £6.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.