Dogfen lywodraethu ROOT & BRANCH WESTMILL
Rhif yr elusen: 1088493
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 JANUARY 2001 AS AMENDED 4 SEPTEMBER 2001, 18 JANUARY 2007, 1 SEPTEMBER 2009 AND 25 OCTOBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE MENTAL AND EMOTIONAL WELL-BEING OF PERSONS WHO ARE AFFECTED BY A RANGE OF HEALTH PROBLEMS INCLUDING MENTAL HEALTH PROBLEMS AND PHYSICAL DISABILITIES BY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OF THERAPEUTIC HORTICULTURE AND CRAFT ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE VALE OF THE WHITE HORSE DISTRICT AUTHORITY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.