Hanes ariannol WOLVERTON LEISURE TRUST
Rhif yr elusen: 1089400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68m | £1.68m | £953.18k | £1.65m | £1.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.56m | £1.67m | £1.19m | £1.60m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £15.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.43k | £32.34k | £499.50k | £326.94k | £39.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £76.86k | £80.62k | £4.89k | £56.90k | £77.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.51m | £1.49m | £373.55k | £1.19m | £1.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10 | £22 | £5 | £1 | £61 | |
|
Incwm - Arall | £75.00k | £75.00k | £75.24k | £78.36k | £80.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.63m | £1.18m | £1.57m | £1.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.36k | £6.90k | £7.11k | £7.15k | £8.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £78.77k | £49.44k | £11.48k | £28.93k | £42.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.