ymddiriedolwyr THE HALLAMSHIRE AND DISTRICT GUILD OF WEAVERS SPINNERS AND DYERS
Rhif yr elusen: 1086572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARA CLAYTON | Cadeirydd | 08 December 2018 |
|
|
||||
ANNE SMITHIES | Ymddiriedolwr | 10 December 2023 |
|
|
||||
JENNIFER SERGEANT | Ymddiriedolwr | 10 December 2023 |
|
|
||||
JANE BIBBY | Ymddiriedolwr | 11 December 2022 |
|
|
||||
Dr LOUISE BLAKEY | Ymddiriedolwr | 12 December 2021 |
|
|
||||
MICHELLE MIDDLETON | Ymddiriedolwr | 12 December 2021 |
|
|
||||
Rachel Rodham | Ymddiriedolwr | 14 December 2019 |
|
|
||||
MARGARET ROBSON | Ymddiriedolwr | 08 December 2018 |
|
|
||||
Pat Reid | Ymddiriedolwr | 08 December 2018 |
|
|
||||
JOYCE JOEL | Ymddiriedolwr | 08 December 2018 |
|
|||||
MARGARET WILKIN MBE | Ymddiriedolwr | 08 December 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.