ymddiriedolwyr CAMBRIDGE ADVANCED MOTORCYCLISTS
Rhif yr elusen: 1085377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Curtis | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Nigel Goss | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Nick Harwood | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Shaun Digby | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Ian Dunckley | Ymddiriedolwr | 20 August 2021 |
|
|
||||
Graham Leslie Maile | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Keith Tremeer | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Catherine Ryan | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
||||
Patrick Ryan | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.