Hanes ariannol MERTON VOLUNTARY SERVICE COUNCIL
Rhif yr elusen: 1085867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £816.59k | £1.58m | £1.48m | £1.42m | £1.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £644.21k | £779.93k | £1.31m | £1.50m | £1.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £265.45k | £365.41k | £603.45k | £620.52k | £667.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £289.00k | £275.08k | £424.15k | £351.68k | £576.84k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.85k | £525 | £68.17k | £7.42k | £4.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £85.60k | £34.46k | £46.90k | £58.96k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £726.56k | £1.54m | £1.37m | £1.35m | £1.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £578 | £871 | £445 | £388 | £16.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £39.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £644.21k | £779.93k | £1.31m | £1.50m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.30k | £3.74k | £3.29k | £3.13k | £4.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £31.00k | £0 | £338.16k | £387.02k | £433.02k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.