ymddiriedolwyr AGE UK SUNDERLAND
Rhif yr elusen: 1086995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Miller | Cadeirydd | 25 May 2016 |
|
|
||||
Colin McCartney | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Anthony McDermott | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Nicola Louise Thomson | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Kathryn Robinson | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Jackson | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
ROY MCLACHLAN | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.