Hanes ariannol The Stoke on Trent and District Gingerbread Centre Limited
Rhif yr elusen: 1088344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £858.12k | £953.58k | £1.07m | £970.08k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £851.47k | £945.39k | £1.02m | £996.14k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £253.32k | £829.86k | N/A | £220.72k | £219.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.21k | £242.73k | N/A | £219.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.01k | £50.06k | £185.17k | £80.69k | £46.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.54k | £33.79k | £1.00k | £16.57k | £20.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £804.70k | £865.21k | £884.29k | £867.58k | £662.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £737 | £2.11k | £3.91k | £4.08k | £4.51k | |
|
Incwm - Arall | £1.14k | £2.41k | £468 | £1.17k | £11.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £36.06k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £851.47k | £931.32k | £1.02m | £991.66k | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £14.07k | £390 | £4.48k | £8.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.80k | £10.48k | £12.33k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.