Hanes ariannol ADVANCE ADVOCACY AND NON-VIOLENCE COMMUNITY EDUCATION
Rhif yr elusen: 1086873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.42m | £4.20m | £4.38m | £6.53m | £7.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.42m | £4.16m | £4.37m | £6.25m | £7.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.81m | £3.40m | £3.12m | £5.36m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £822.31k | £7.56m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.62k | £8.80k | £28.18k | £20.28k | £14.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.40m | £4.19m | £4.35m | £6.51m | £7.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £467 | £911 | £283 | £535 | £5.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.15k | £0 | £131 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.35m | £4.09m | £4.27m | £6.01m | £7.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £65.54k | £67.36k | £104.62k | £236.15k | £198.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.95k | £17.37k | £10.02k | £83.59k | £57.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.