Hanes ariannol REDDITCH WHEELS PROJECT
Rhif yr elusen: 1087777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.36k | £19.99k | £38.08k | £41.07k | £27.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.53k | £21.29k | £29.09k | £37.03k | £29.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.78k | £3.39k | £10.16k | £6.86k | £2.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £6.20k | £22.60k | £18.65k | £1.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.