Trosolwg o’r elusen JOHN COUPLAND HOSPITAL CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1055217-7
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 25/7/1996 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 22/2/2001 AND 21/5/2002 ,31/7/2003 AND 29 JULY 2009
Gwrthrychau elusennol
APPLY THE INCOME SO FAR AS MAY BE PERMISSIBLE THE CAPITAL FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE WHOLLY OR MAINLY FOR THE JOHN COUPLAND HOSPITAL
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 18 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.