Hanes ariannol CREATIVE KIDS OUT OF SCHOOL CLUB
Rhif yr elusen: 1087158
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/07/2004 | 20/07/2005 | 31/03/2006 | 20/07/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.22k | £44.76k | £7.38k | £5.82k | £3.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.14k | £48.84k | £3.35k | £3.72k | £3.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.