ymddiriedolwyr GATWICK AIRPORT COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1089683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Kate Rettie | Cadeirydd | 23 October 2018 |
|
|
||||
Catherine Margaret Baart | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Melanie Wrightson | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Atif Nawaz | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Angela Baker | Ymddiriedolwr | 23 December 2020 |
|
|||||
Helyn Clack | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Alan Jones | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
Julie Annette Ayres | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
RICHARD DAVID BURRETT | Ymddiriedolwr | 17 November 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.