ymddiriedolwyr SUFFOLK FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1087748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Kathleen Johnson | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Carolyn Ann Alderson | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Jean Madeline Licence | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
David Alan Horton | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Brian Thompson | Ymddiriedolwr | 27 October 2018 |
|
|||||
Andrew Leslie Kerridge | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
JOAN HORTON | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|||||
KENNETH JOHN FINCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.