Hanes ariannol THE ROYAL ACADEMY OF CULINARY ARTS 'ADOPT A SCHOOL' TRUST
Rhif yr elusen: 1087567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £257.01k | £328.10k | £405.08k | £210.71k | £597.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £275.82k | £273.09k | £393.81k | £227.96k | £335.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £495.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £64.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £101.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £529 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £200.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £314.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £21.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £900 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £3 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.