Hanes ariannol BIRCHANGER NURSERY UNIT
Rhif yr elusen: 1087372
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.10k | £91.14k | £80.15k | £84.80k | £67.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.41k | £92.43k | £77.89k | £81.10k | £81.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £55.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £594 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.