Hanes ariannol POWERHOUSE CHURCH, MARCH
Rhif yr elusen: 1090116
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/01/2008 | 05/01/2009 | 05/01/2010 | 05/01/2011 | 05/01/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.48k | £8.39k | £9.41k | £7.86k | £7.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.62k | £8.58k | £9.42k | £7.53k | £7.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.