Hanes ariannol GREATER LONDON VOLUNTEERING
Rhif yr elusen: 1115303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £318.32k | £317.33k | £461.32k | £356.27k | £554.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £290.13k | £341.97k | £358.12k | £437.44k | £372.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.50k | N/A | £32.41k | £32.42k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £32.90k | £41.65k | £72.48k | £227.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £554.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £365.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £115.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.