Hanes ariannol ROYAL BENEVOLENT AND EDUCATIONAL FUND FOR WATERMEN AND LIGHTERMEN
Rhif yr elusen: 1086890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £605.74k | £550.96k | £537.95k | £578.70k | £661.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £546.23k | £551.30k | £551.48k | £759.93k | £635.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £70.50k | £6.91k | £13.71k | £6.70k | £60.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £405.39k | £411.86k | £0 | £450.31k | £466.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £60.46k | £63.60k | £47.74k | £48.34k | £56.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.79k | £52.36k | £48.35k | £60.20k | £70.22k | |
|
Incwm - Arall | £14.60k | £16.23k | £428.15k | £13.15k | £7.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £311.71k | £301.23k | £296.70k | £469.76k | £398.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.58k | £27.00k | £20 | £31.49k | £2.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.19k | £8.55k | £28.82k | £8.76k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £2.85k | £11.67k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.20k | £18.32k | £0 | £22.09k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £207.94k | £223.07k | £254.76k | £258.68k | £234.03k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.