Dogfen lywodraethu SUNDERLAND HEADLIGHT
Rhif yr elusen: 1090717
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/03/2001 AS AMENDED ON 14/02/2002 AS AMENDED ON 21/02/2005 AS AMENDED ON 19/12/2005 AS AMENDED ON 20/06/2011 AS AMENDED ON 25/10/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN EDUCATING PERSONS WHO ARE SUFFERING OR WHO HAVE SUFFERED FROM MENTAL DISTRESS OR MENTAL HEALTH PROBLEMS BY OFFERING SUPPORT, INFORMATION AND ADVICE TO SUCH PERSONS, THEIR FAMILIES AND THEIR CARERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.