Hanes ariannol WELSH CENTRE FOR ACTION ON DEPENDENCY AND ADDICTION LTD
Rhif yr elusen: 1087685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.54m | £2.60m | £2.41m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.61m | £2.75m | £2.80m | £979.92k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £531.30k | N/A | £2.23m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £189.45k | £2.49m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.95k | £969 | £3.76k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.59k | £2.80k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.53m | £2.60m | £2.40m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £538 | £826 | £292 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £969 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.53m | £2.74m | £2.79m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.04k | £5.31k | £287 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.77k | £67.97k | £39.86k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £77.76k | £0 | £5.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.