Hanes ariannol PROSPEX
Rhif yr elusen: 1087591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £328.49k | £342.50k | £425.27k | £378.76k | £389.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £285.04k | £305.41k | £337.67k | £410.91k | £386.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £73.51k | £45.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.61k | £38.17k | £95.17k | N/A | £58.88k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.