ymddiriedolwyr BUNNY BURROWS
Rhif yr elusen: 1090006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Louise Edwards | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Joanne Keenan | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
JONATHAN DAVID CLARKE | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
||||
ANNE HULDA ERICSSEN SUTTIE | Ymddiriedolwr | 05 October 2014 |
|
|
||||
AUDREY ANNE SIMPSON | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
||||
Gwen Butler | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.