Hanes ariannol COMMONSIDE COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1089578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £459.67k | £625.00k | £458.27k | £379.68k | £827.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £496.11k | £503.47k | £431.78k | £503.34k | £803.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £122.29k | £343.44k | £117.17k | £54.10k | £381.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £51.55k | N/A | N/A | £35.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £187.56k | N/A | N/A | £8.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £41.70k | N/A | N/A | £780.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £249 | N/A | N/A | £232 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £343.94k | N/A | N/A | £3.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £502.21k | N/A | N/A | £803.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £1.26k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | £1.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.