Hanes ariannol ARRC LTD
Rhif yr elusen: 1089639
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £478.41k | £544.99k | £670.59k | £731.21k | £694.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £554.06k | £614.45k | £750.82k | £720.98k | £665.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £400.00k | £466.00k | £310.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £32.30k | £62.96k | £75.47k | £59.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £44.29k | £49.13k | £51.18k | £31.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £454.61k | £446.01k | £505.62k | £493.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £13.79k | £94.89k | £98.94k | £109.49k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £17.61k | £0 | £250 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £588.07k | £616.52k | £714.06k | £635.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £6.93k | £21.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £21.10k | £35.92k | £38.51k | £41.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £72.00k | £0 | £12.75k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £9.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.