ymddiriedolwyr THE BEATRICE CHARITY
Rhif yr elusen: 1089860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK MICHAEL HILYER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Judith Mary Turner | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Kathryn Toni Beresford | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Barry Colley | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Gerald Douglas Edward Northam | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Dianne Mackay | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Mark William Thomas | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
Terence Charles Simpson | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|
||||
Pamela Marian Hallam | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
||||
ANDREA SUSAN DAWSON | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.