ymddiriedolwyr MOUNT VIEW PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1087965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rachel simms | Cadeirydd | 03 July 2023 |
|
|
||||
Jack wilkinson | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Nicola Baker | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Helen Ashurst | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Terri Ennals | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Maeve Black | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Zoe Drew | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
TINA SHEEDY | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|
||||
KATHERYNE NICHOLSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.