ymddiriedolwyr HAVERING ASSOCIATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Rhif yr elusen: 1089188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pam Light | Cadeirydd | 03 November 2016 |
|
|
||||
Wendy June O'Regan | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Paul Stewart Chapman | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Ian Rudder | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Linda Ruth Treherne | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Catherine Loadman | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Cllr Christine Smith | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Andrew Longhurst | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|||||
DAVID WILLIAM WEST | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.