ymddiriedolwyr THE COVENTRY REFUGEE AND MIGRANT CENTRE
Rhif yr elusen: 1090123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMRAN MUNIR | Cadeirydd | 25 July 2024 |
|
|||||
Elizabeth Wendy Booth | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Marcus Lapsa | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Tariq Khan | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Rupinder Singh | Ymddiriedolwr | 28 May 2016 |
|
|
||||
Furrukh Aslam | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
Dr Randhir Auluck | Ymddiriedolwr | 30 November 2014 |
|
|
||||
Thomas Fisher | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
||||
Ranvinder Kaur | Ymddiriedolwr | 24 November 2013 |
|
|
||||
TIMOTHY GODWIN | Ymddiriedolwr | 09 January 2013 |
|
|
||||
DR DAVID KNIBB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.