Hanes ariannol THE SAVITRI WANEY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1087982
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.31m | £783.19k | £1.85m | £1.35m | £693.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £650.77k | £1.08m | £1.77m | £913.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.13m | £485.34k | £609.39k | £411.77k | £375.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £915.88k | £588.84k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £37.48k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £181.20k | £260.36k | £326.53k | £352.42k | £318.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £593.81k | £953.37k | £1.64m | £855.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £56.96k | £128.20k | £130.34k | £58.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £73.83k | £4.00k | £7.82k | £6.00k | £6.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £487.23k | £760.82k | £1.43m | £682.53k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.28k | £36.00k | £37.27k | £39.49k | £51.78k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.