Hanes ariannol Inaura School
Rhif yr elusen: 1092152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.57m | £1.60m | £1.68m | £1.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.47m | £1.58m | £1.64m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.46m | £1.57m | £1.57m | £1.68m | £154.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.12k | £3.96k | £31.24k | N/A | £11.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £380 | £0 | £31.24k | £0 | £11.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.47m | £1.57m | £1.57m | £1.68m | £1.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £602 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £1.47m | £1.55m | £1.64m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £28.96k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.49k | £20.57k | £0 | £0 | £23.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £279.20k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.