ymddiriedolwyr FRIENDS OF SABEEL UK (FOSUK)
Rhif yr elusen: 1116817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John Howard | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||||
Dr Valerie Lesley Dawson | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||||
Peter Malcolm Woodall | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|||||||
Lynn McAllister | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||||
Kate Aspinwall | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||||
MARY JENNIFER RICHARDSON BSC MA | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||||
Karen Fairfax-Cholmeley | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||||
Miranda Pinch | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.