Dogfen lywodraethu SILVERWOOD SCHOOL CHARITY TRUST
Rhif yr elusen: 1088605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED THE 29 JUNE 2001 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 14 SEPTEMBER 200, 06 MAY 2003 AND 01 NOVEMBER 2006 as amended on 30 Nov 2021 as amended on 04 May 2022 as amended on 22 May 2023 as amended on 22 May 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AND DISABILITIES BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT SILVERWOOD SCHOOL IN WILTSHIRE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.