ymddiriedolwyr SILVERWOOD SCHOOL CHARITY TRUST
Rhif yr elusen: 1088605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. Tim Symonds | Cadeirydd | 12 September 2022 |
|
|
||||
Jeff Parker | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Aileen Bates | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
RICHARD MILLEr | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
Anthony Gordon Scorer | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
Timothy Jason Card | Ymddiriedolwr | 08 September 2014 |
|
|
||||
RICHARD GORDON FRY | Ymddiriedolwr | 24 July 2013 |
|
|
||||
NEIL DAVID PATTERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAGGIE MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MIKE BOWDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.