Dogfen lywodraethu NEW PHILANTHROPY CAPITAL
Rhif yr elusen: 1091450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 JULY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 13 JULY 2001, 21 MARCH 2002, 9 JULY 2003, 21 NOVEMBER 2005 AND 3 MARCH 2008.
Gwrthrychau elusennol
1) TO IMPROVE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVE USE OF RESOURCES FOR CHARITABLE PURPOSES BY EVALUATING THE GOVERNANCE OF PARTICULAR CHARITIES OR A RANGE OF CHARITIES AND THE IMPACT OF THEIR ACTIVITIES 2) TO ADVANCE ALL EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES UNDER ENGLISH LAW
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.